Orzeczenie
Wyrok WSA w Opolu z dnia 5 czerwca 2012 r., sygn. II SA/Op 188/12
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Janowska Sędziowie Sędzia WSA Teresa Cisyk (spr.) Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Protokolant Sekretarz sądowy Agnieszka Jurek po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 5 czerwca 2012 r. sprawy ze skargi A. P. na zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego z dnia 10 lutego 2012 r., nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego oddala skargę.
Uzasadnienie
Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest zarządzenie zastępcze Wojewody Opolskiego z dnia10 lutego 2011 r., nr [...], wydane na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), którym organ nadzoru stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej w [...] - A. P.
Wydanie tego aktu nadzorczego poprzedziło postępowanie o następującym przebiegu:
Wojewoda Opolski, po otrzymaniu oświadczenia majątkowego za rok 2010, zwrócił się do A. P., Przewodniczącego Rady Miejskiej w [...], pismem z dnia 14 października 2011 r., o wyjaśnienie czy nadal pełni funkcję ławnika lub z jaką datą zaprzestał pełnienia tej funkcji.
Odpowiadając na powyższe, A. P. w piśmie z dnia 20 października 2011 r. podniósł, że nie pełni funkcji ławnika, a oświadczenie w tym zakresie zostało złożone Prezesowi Sądu Rejonowego w [...]. Wyjaśnił także, że został wybrany na ławnika, na kadencję 2008-2011, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w [...] z dnia 24 września 2007 r. W momencie wyboru na ławnika nie był radnym, a został nim po przeprowadzonych wyborach do rad gmin i złożeniu ślubowania, w 2010 r. Ponadto, od dnia 14 czerwca 2011 r., w związku z wejściem w życie w dniu 15 kwietnia 2011 r. ustawy nowelizującej zapis art. 159 § 1 pkt 9 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627), nie wykonywał funkcji ławnika.
W aktach administracyjnych sprawy znajduje się pismo Prezesa Sądu Rejonowego w [...] z dnia 18 października 2011r., nr [...], zawiadamiającej o fakcie wykreślenia A. P. z listy ławników, z dniem 18 października 2011 r.
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right
-
keyboard_arrow_right