Wersja obowiązująca od 2022-01-18 do 2022-07-28
W skład komitetu wchodzą:
1) [1] Mariusz Golecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – przewodniczący;
2) Barbara Brodowska-Mączka – członek niezależny;
3) Monika Dziadkowiec – członek niezależny;
4) Robert Zima, Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju i Technologii – członek zależny;
5) Alicja Duda, Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Ministerstwa Rozwoju i Technologii – członek zależny.
[1] § 3 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 2 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 stycznia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu (Dz.Urz.MRiT. poz. 2). Zmiana weszła w życie 18 stycznia 2022 r.
Wersja obowiązująca od 2022-01-18 do 2022-07-28
W skład komitetu wchodzą:
1) [1] Mariusz Golecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – przewodniczący;
2) Barbara Brodowska-Mączka – członek niezależny;
3) Monika Dziadkowiec – członek niezależny;
4) Robert Zima, Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju i Technologii – członek zależny;
5) Alicja Duda, Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Ministerstwa Rozwoju i Technologii – członek zależny.
[1] § 3 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 2 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 stycznia 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania komitetu audytu (Dz.Urz.MRiT. poz. 2). Zmiana weszła w życie 18 stycznia 2022 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-11-26 do 2022-01-17
W skład komitetu wchodzą:
1) Marek Niedużak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii – przewodniczący;
2) Barbara Brodowska-Mączka – członek niezależny;
3) Monika Dziadkowiec – członek niezależny;
4) Robert Zima, Dyrektor Generalny Ministerstwa Rozwoju i Technologii – członek zależny;
5) Alicja Duda, Dyrektor Departamentu Kontroli i Audytu Ministerstwa Rozwoju i Technologii – członek zależny.