Wersja obowiązująca od 2023-06-07 do 2023-11-28
1. W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki i kompetencje wykonuje Sekretarz Stanu – Małgorzata Golińska, jako stały zastępca Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.
2. W czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu – Małgorzaty Golińskiej, obowiązki i kompetencje Ministra wykonuje Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.
3. Ustala się wzajemne zastępstwa członków Kierownictwa:
1) Sekretarza Stanu – Ireneusza Zyskę zastępuje Podsekretarz Stanu – Piotr Dziadzio w zakresie określonym w § 3 pkt 2 i 3;
2) Sekretarza Stanu – Małgorzatę Golińską zastępuje Podsekretarz Stanu – Adam Guibourgé-Czetwertyński w zakresie określonym w § 4 pkt 1-3;
3) Sekretarza Stanu – Jacka Ozdobę zastępuje Sekretarz Stanu – Edward Siarka w zakresie określonym w § 5;
4) Sekretarza Stanu – Edwarda Siarkę zastępuje Sekretarz Stanu – Jacek Ozdoba w zakresie określonym w § 6 pkt 2-4;
5) [5] (uchylony)
6) Podsekretarza Stanu – Piotra Dziadzio zastępuje Sekretarz Stanu – Ireneusz Zyska w zakresie określonym w § 8 pkt 2-3;
7) Podsekretarza Stanu – Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego zastępuje Sekretarz Stanu – Małgorzata Golińska w zakresie określonym w § 9.
[5] § 13 ust. 3 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz.Urz.MKiŚ. poz. 20). Zmiana weszła w życie 7 czerwca 2023 r.
Wersja obowiązująca od 2023-06-07 do 2023-11-28
1. W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki i kompetencje wykonuje Sekretarz Stanu – Małgorzata Golińska, jako stały zastępca Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.
2. W czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu – Małgorzaty Golińskiej, obowiązki i kompetencje Ministra wykonuje Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.
3. Ustala się wzajemne zastępstwa członków Kierownictwa:
1) Sekretarza Stanu – Ireneusza Zyskę zastępuje Podsekretarz Stanu – Piotr Dziadzio w zakresie określonym w § 3 pkt 2 i 3;
2) Sekretarza Stanu – Małgorzatę Golińską zastępuje Podsekretarz Stanu – Adam Guibourgé-Czetwertyński w zakresie określonym w § 4 pkt 1-3;
3) Sekretarza Stanu – Jacka Ozdobę zastępuje Sekretarz Stanu – Edward Siarka w zakresie określonym w § 5;
4) Sekretarza Stanu – Edwarda Siarkę zastępuje Sekretarz Stanu – Jacek Ozdoba w zakresie określonym w § 6 pkt 2-4;
5) [5] (uchylony)
6) Podsekretarza Stanu – Piotra Dziadzio zastępuje Sekretarz Stanu – Ireneusz Zyska w zakresie określonym w § 8 pkt 2-3;
7) Podsekretarza Stanu – Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego zastępuje Sekretarz Stanu – Małgorzata Golińska w zakresie określonym w § 9.
[5] § 13 ust. 3 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 4 zarządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 5 czerwca 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz.Urz.MKiŚ. poz. 20). Zmiana weszła w życie 7 czerwca 2023 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-12-16 do 2023-06-06
1. W czasie nieobecności Ministra jego obowiązki i kompetencje wykonuje Sekretarz Stanu – Małgorzata Golińska, jako stały zastępca Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.
2. W czasie jednoczesnej nieobecności Ministra i Sekretarza Stanu – Małgorzaty Golińskiej, obowiązki i kompetencje Ministra wykonuje Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu wyznaczony przez Ministra, z wyłączeniem spraw określonych w § 2 pkt 7 i 8.
3. Ustala się wzajemne zastępstwa członków Kierownictwa:
1) Sekretarza Stanu – Ireneusza Zyskę zastępuje Podsekretarz Stanu – Piotr Dziadzio w zakresie określonym w § 3 pkt 2 i 3;
2) Sekretarza Stanu – Małgorzatę Golińską zastępuje Podsekretarz Stanu – Adam Guibourgé-Czetwertyński w zakresie określonym w § 4 pkt 1-3;
3) Sekretarza Stanu – Jacka Ozdobę zastępuje Sekretarz Stanu – Edward Siarka w zakresie określonym w § 5;
4) Sekretarza Stanu – Edwarda Siarkę zastępuje Sekretarz Stanu – Jacek Ozdoba w zakresie określonym w § 6 pkt 2-4;
5) Podsekretarza Stanu – Annę Łukaszewską-Trzeciakowską zastępuje Podsekretarz Stanu – Piotr Dziadzio w zakresie określonym w § 7;
6) Podsekretarza Stanu – Piotra Dziadzio zastępuje Sekretarz Stanu – Ireneusz Zyska w zakresie określonym w § 8 pkt 2-3;
7) Podsekretarza Stanu – Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego zastępuje Sekretarz Stanu – Małgorzata Golińska w zakresie określonym w § 9.