Wersja obowiązująca od 2020-01-30
[6] Sekretarz Stanu – Jacek Ozdoba:
1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Departamentu Gospodarki Odpadami,
b) Departamentu Zarządzania Środowiskiem;
2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
[6] § 6 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Klimatu z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu (Dz.U.MKlim. poz. 12). Zmiana weszła w życie 30 stycznia 2020 r.
Wersja obowiązująca od 2020-01-30
[6] Sekretarz Stanu – Jacek Ozdoba:
1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Departamentu Gospodarki Odpadami,
b) Departamentu Zarządzania Środowiskiem;
2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
[6] § 6 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Klimatu z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu (Dz.U.MKlim. poz. 12). Zmiana weszła w życie 30 stycznia 2020 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-11-28 do 2020-01-29
Podsekretarz Stanu – Adam Guibourgé-Czetwertyński:
1) określa szczegółowe zadania oraz nadzoruje pracę:
a) Biura do spraw Prezydencji Konferencji Stron,
b) Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu,
e) Departamentu Zrównoważonego Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej;
2) wykonuje kompetencje Ministra w stosunku do Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.