Wersja obowiązująca od 2023-04-14 do 2024-03-09
[1] W skład Komisji wchodzą:
1) przewodnicząca Komisji – Angelika Głowienka;
2) zastępca przewodniczącej Komisji – Robert Juchniewicz;
3) sekretarz Komisji – Aneta Rosa-Szymańska;
4) pozostali członkowie Komisji:
a) Rafał Brzostek,
b) Dorota Kuczkowska,
c) Anna Kuder,
d) Marta Przeździecka,
e) Joanna Ratajczyk,
f) Agnieszka Szczurek,
g) Karolina Szkurłat,
h) Tomasz Wiśniewski.
[1] § 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 4 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 kwietnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień (Dz.Urz.MSiT. poz. 5). Zmiana weszła w życie 14 kwietnia 2023 r.
Wersja obowiązująca od 2023-04-14 do 2024-03-09
[1] W skład Komisji wchodzą:
1) przewodnicząca Komisji – Angelika Głowienka;
2) zastępca przewodniczącej Komisji – Robert Juchniewicz;
3) sekretarz Komisji – Aneta Rosa-Szymańska;
4) pozostali członkowie Komisji:
a) Rafał Brzostek,
b) Dorota Kuczkowska,
c) Anna Kuder,
d) Marta Przeździecka,
e) Joanna Ratajczyk,
f) Agnieszka Szczurek,
g) Karolina Szkurłat,
h) Tomasz Wiśniewski.
[1] § 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 4 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 13 kwietnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o przyznanie nagród pieniężnych i wyróżnień (Dz.Urz.MSiT. poz. 5). Zmiana weszła w życie 14 kwietnia 2023 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-09-23 do 2023-04-13
W skład Komisji wchodzą:
1) Angelika Głowienka – Przewodnicząca Komisji;
2) Robert Juchniewicz – Zastępca Przewodniczącej;
3) pozostali członkowie Komisji;
a) Joanna Ratajczyk - Sekretarz,
b) Rafał Brzostek,
c) Dorota Kuczkowska,
d) Anna Kuder,
e) Marta Przeździecka,
f) Agnieszka Szczurek,
g) Karolina Szkurłat,
h) Tomasz Wiśniewski.