Wersja obowiązująca od 2022-05-18 do 2024-04-20
1. W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący Rady – Dawid Lasek;
2) Zastępcy Przewodniczącego Rady:
a) Gheorghe Marian Cristescu,
b) Bogdan Dyjuk,
c) Andrzej Kindler.
3) Członkowie Rady:
a) Robert Andrzejczyk,
b) Grzegorz Biedroń,
c) Jacek Borzyszkowski,
d) Krzysztof Celuch,
e) Marek Cierpiał-Wolan,
f) Grzegorz Cius,
g) Wiesław Czerniec,
h) Jan Dziedzina,
i) Wojciech Fedyk,
j) Jan Golba,
k) Katarzyna Gruszecka-Spychała,
l) Tomasz Kobierski,
m) Zygmunt Kruczek,
n) Jarosław Lichacy,
o) Krzysztof Łopaciński,
p) Jan Mazurczak,
q) Daniel Puciato,
r) Grzegorz Sokoliński,
s) Hanna Zawistowska,
t) [1] Mieczysław Kucharski.
2. W pracach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niewchodzące w skład Rady, zaproszone przez Przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Rady.
3. W posiedzeniach Rady udział bierze Dyrektor Departamentu Turystyki pełniący funkcję Sekretarza Rady. W przypadku, gdy Dyrektor Departamentu Turystyki nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady, wyznaczy, za zgodą Przewodniczącego, zastępującą go osobę.
[1] § 3 ust. 1 pkt 3 lit. t) dodana przez § 1 zarządzenia nr 23 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw Turystyki (Dz.Urz.MSiT. poz. 24). Zmiana weszła w życie 18 maja 2022 r.
Wersja obowiązująca od 2022-05-18 do 2024-04-20
1. W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący Rady – Dawid Lasek;
2) Zastępcy Przewodniczącego Rady:
a) Gheorghe Marian Cristescu,
b) Bogdan Dyjuk,
c) Andrzej Kindler.
3) Członkowie Rady:
a) Robert Andrzejczyk,
b) Grzegorz Biedroń,
c) Jacek Borzyszkowski,
d) Krzysztof Celuch,
e) Marek Cierpiał-Wolan,
f) Grzegorz Cius,
g) Wiesław Czerniec,
h) Jan Dziedzina,
i) Wojciech Fedyk,
j) Jan Golba,
k) Katarzyna Gruszecka-Spychała,
l) Tomasz Kobierski,
m) Zygmunt Kruczek,
n) Jarosław Lichacy,
o) Krzysztof Łopaciński,
p) Jan Mazurczak,
q) Daniel Puciato,
r) Grzegorz Sokoliński,
s) Hanna Zawistowska,
t) [1] Mieczysław Kucharski.
2. W pracach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niewchodzące w skład Rady, zaproszone przez Przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Rady.
3. W posiedzeniach Rady udział bierze Dyrektor Departamentu Turystyki pełniący funkcję Sekretarza Rady. W przypadku, gdy Dyrektor Departamentu Turystyki nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady, wyznaczy, za zgodą Przewodniczącego, zastępującą go osobę.
[1] § 3 ust. 1 pkt 3 lit. t) dodana przez § 1 zarządzenia nr 23 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 maja 2022 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw Turystyki (Dz.Urz.MSiT. poz. 24). Zmiana weszła w życie 18 maja 2022 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-02-10 do 2022-05-17
1. W skład Rady wchodzą:
1) Przewodniczący Rady – Dawid Lasek;
2) Zastępcy Przewodniczącego Rady:
a) Gheorghe Marian Cristescu,
b) Bogdan Dyjuk,
c) Andrzej Kindler.
3) Członkowie Rady:
a) Robert Andrzejczyk,
b) Grzegorz Biedroń,
c) Jacek Borzyszkowski,
d) Krzysztof Celuch,
e) Marek Cierpiał-Wolan,
f) Grzegorz Cius,
g) Wiesław Czerniec,
h) Jan Dziedzina,
i) Wojciech Fedyk,
j) Jan Golba,
k) Katarzyna Gruszecka-Spychała,
l) Tomasz Kobierski,
m) Zygmunt Kruczek,
n) Jarosław Lichacy,
o) Krzysztof Łopaciński,
p) Jan Mazurczak,
q) Daniel Puciato,
r) Grzegorz Sokoliński,
s) Hanna Zawistowska.
2. W pracach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niewchodzące w skład Rady, zaproszone przez Przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Rady.
3. W posiedzeniach Rady udział bierze Dyrektor Departamentu Turystyki pełniący funkcję Sekretarza Rady. W przypadku, gdy Dyrektor Departamentu Turystyki nie może wziąć udziału w posiedzeniu Rady, wyznaczy, za zgodą Przewodniczącego, zastępującą go osobę.