Wersja obowiązująca od 2011-03-29 do 2014-01-21
W skład Rady wchodzą:
1) prof. Jacek Dyrzyński;
2) Małgorzata Ircha;
3) Bożenna Jurkiewicz;
4) Agnieszka Kociuban;
5) Beata Lewińska-Gwóźdź;
6) Marek Lis;
7) [1] Liliana Dąbrowska;
8) Halina Musiał;
9) Jerzy Sieczka;
10) Ewa Stąporek-Pośpiech;
11) Małgorzata Szanduła;
12) prof. Lech Śliwonik;
13) prof. Stefan Wojtas.
[1] § 2 pkt 7 w brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 16 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego (Dz.U.MKiDN. Nr 2, poz. 20). Zmiana weszła w życie 29 marca 2011 r.
Wersja obowiązująca od 2011-03-29 do 2014-01-21
W skład Rady wchodzą:
1) prof. Jacek Dyrzyński;
2) Małgorzata Ircha;
3) Bożenna Jurkiewicz;
4) Agnieszka Kociuban;
5) Beata Lewińska-Gwóźdź;
6) Marek Lis;
7) [1] Liliana Dąbrowska;
8) Halina Musiał;
9) Jerzy Sieczka;
10) Ewa Stąporek-Pośpiech;
11) Małgorzata Szanduła;
12) prof. Lech Śliwonik;
13) prof. Stefan Wojtas.
[1] § 2 pkt 7 w brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 16 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2011 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego (Dz.U.MKiDN. Nr 2, poz. 20). Zmiana weszła w życie 29 marca 2011 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2011-01-19 do 2011-03-28
W skład Rady wchodzą:
1) prof. Jacek Dyrzyński;
2) Małgorzata Ircha;
3) Bożenna Jurkiewicz;
4) Agnieszka Kociuban;
5) Beata Lewińska-Gwóźdź;
6) Marek Lis;
7) Dorota Michalak;
8) Halina Musiał;
9) Jerzy Sieczka;
10) Ewa Stąporek-Pośpiech;
11) Małgorzata Szanduła;
12) prof. Lech Śliwonik;
13) prof. Stefan Wojtas.