Wersja obowiązująca od 2008-05-07 do 2009-07-14
[1] Sekretarz Stanu Stanisław Gawłowski:
1) pełni funkcję stałego zastępcy Ministra we wszystkich sprawach, podczas jego nieobecności;
2) w imieniu Ministra odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w ramach współpracy Rady Ministrów z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej;
3) uczestniczy w pracach stałego Komitetu Rady Ministrów oraz koordynuje realizację zobowiązań nałożonych na Ministra przez ten Komitet;
4) nadzoruje sprawy związane z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko;
5) realizuje zadania Ministra jako Instytucji pośredniczącej w zarządzaniu dla Funduszu Spójności oraz Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”;
6) koordynuje prace związane z projektami w ramach funduszu LIFE+;
7) koordynuje prace związane z Mechanizmem Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskim Mechanizmem Finansowym, Szwajcarskim Instrumentem Finansowym oraz innymi mechanizmami finansowymi;
8) nadzoruje działania promocyjne i informacyjne w zakresie instrumentów strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje w ochronie środowiska;
9) koordynuje prace związane z wdrażaniem programów operacyjnych innych resortów w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska, w tym koordynuje uczestnictwo przedstawicieli Ministra w komitetach sterujących i monitorujących;
10) koordynuje sprawy związane z dokumentami programowymi w zakresie gospodarki wodnej, w tym również przygotowanymi przez inne resorty;
11) kieruje pracami związanymi z Narodowym Planem Rozwoju w zakresie działu administracji rządowej – gospodarka wodna;
12) bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.);
13) sprawuje nadzór nad gospodarczym wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa;
14) nadzoruje kontrakty regionalne w części gospodarka wodna;
15) współpracuje z organizacjami samorządów gospodarczych;
16) sprawuje nadzór nad fundacjami, dla których Minister jest właściwy ze względu na cele i przedmiot działania;
17) wykonuje, w imieniu Ministra, uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu resortu;
18) koordynuje sprawy związane z bieżącym budżetem UE oraz nową perspektywą finansową UE na lata 2007–2013 i innymi dokumentami programowymi związanymi z wykorzystaniem środków UE na lata 2007–2013;
19) koordynuje proces legislacyjny;
20) nadzoruje przeprowadzanie kontroli i audytu w organach i jednostkach podległych lub nadzorowanych;
21) nadzoruje uzgadnianie projektów aktów normatywnych nadesłanych przez członków Rady Ministrów w trybie uzgodnień międzyresortowych;
22) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad działalnością:
a) Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
b) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
c) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
[1] § 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 55 Ministra Środowiska z dnia 7 maja 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska (Dz.U.M.Sr. Nr 4, poz. 78). Zmiana weszła w życie 7 maja 2008 r.
Wersja obowiązująca od 2008-05-07 do 2009-07-14
[1] Sekretarz Stanu Stanisław Gawłowski:
1) pełni funkcję stałego zastępcy Ministra we wszystkich sprawach, podczas jego nieobecności;
2) w imieniu Ministra odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w ramach współpracy Rady Ministrów z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej;
3) uczestniczy w pracach stałego Komitetu Rady Ministrów oraz koordynuje realizację zobowiązań nałożonych na Ministra przez ten Komitet;
4) nadzoruje sprawy związane z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko;
5) realizuje zadania Ministra jako Instytucji pośredniczącej w zarządzaniu dla Funduszu Spójności oraz Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”;
6) koordynuje prace związane z projektami w ramach funduszu LIFE+;
7) koordynuje prace związane z Mechanizmem Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskim Mechanizmem Finansowym, Szwajcarskim Instrumentem Finansowym oraz innymi mechanizmami finansowymi;
8) nadzoruje działania promocyjne i informacyjne w zakresie instrumentów strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje w ochronie środowiska;
9) koordynuje prace związane z wdrażaniem programów operacyjnych innych resortów w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska, w tym koordynuje uczestnictwo przedstawicieli Ministra w komitetach sterujących i monitorujących;
10) koordynuje sprawy związane z dokumentami programowymi w zakresie gospodarki wodnej, w tym również przygotowanymi przez inne resorty;
11) kieruje pracami związanymi z Narodowym Planem Rozwoju w zakresie działu administracji rządowej – gospodarka wodna;
12) bezpośrednio nadzoruje realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.);
13) sprawuje nadzór nad gospodarczym wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa;
14) nadzoruje kontrakty regionalne w części gospodarka wodna;
15) współpracuje z organizacjami samorządów gospodarczych;
16) sprawuje nadzór nad fundacjami, dla których Minister jest właściwy ze względu na cele i przedmiot działania;
17) wykonuje, w imieniu Ministra, uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu resortu;
18) koordynuje sprawy związane z bieżącym budżetem UE oraz nową perspektywą finansową UE na lata 2007–2013 i innymi dokumentami programowymi związanymi z wykorzystaniem środków UE na lata 2007–2013;
19) koordynuje proces legislacyjny;
20) nadzoruje przeprowadzanie kontroli i audytu w organach i jednostkach podległych lub nadzorowanych;
21) nadzoruje uzgadnianie projektów aktów normatywnych nadesłanych przez członków Rady Ministrów w trybie uzgodnień międzyresortowych;
22) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad działalnością:
a) Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej,
b) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
c) Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
[1] § 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 55 Ministra Środowiska z dnia 7 maja 2008 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska (Dz.U.M.Sr. Nr 4, poz. 78). Zmiana weszła w życie 7 maja 2008 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2008-04-14 do 2008-05-06
Sekretarz Stanu Stanisław Gawłowski:
1) pełni funkcję stałego zastępcy Ministra we wszystkich sprawach, podczas jego nieobecności;
2) w imieniu Ministra odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w ramach współpracy Rady Ministrów z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej;
3) koordynuje prace związane z projektami w ramach funduszu LIFE+;
4) realizuje zadania Ministra jako Instytucji pośredniczącej w zarządzaniu dla Funduszu Spójności oraz Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”;
5) nadzoruje sprawy związane z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko;
6) koordynuje prace związane z Mechanizmem Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskim Mechanizmem Finansowym oraz innymi mechanizmami finansowymi;
7) prowadzi działania promocyjne i informacyjne w zakresie instrumentów strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje w ochronie środowiska;
8) koordynuje prace związane z wdrażaniem programów operacyjnych innych resortów w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska, w tym koordynuje uczestnictwo przedstawicieli Ministra w komitetach sterujących i monitorujących;
9) w imieniu Ministra uczestniczy w pracach Komitetu Monitorującego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego;
10) sprawuje nadzór nad gospodarczym wykorzystaniem majątku Skarbu Państwa;
11) nadzoruje kontrakty regionalne w części gospodarka wodna;
12) współpracuje z organizacjami samorządów gospodarczych;
13) sprawuje nadzór nad fundacjami, dla których Minister jest właściwy ze względu na cele i przedmiot działania;
14) wykonuje, w imieniu Ministra, uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu resortu;
15) koordynuje sprawy związane z bieżącym budżetem UE oraz nową perspektywą finansową UE na lata 2007–2013 i innymi dokumentami programowymi związanymi z wykorzystaniem środków UE na lata 2007–2013;
16) koordynuje proces legislacyjny;
17) nadzoruje przeprowadzanie kontroli i audytu w organach i jednostkach podległych lub nadzorowanych;
18) nadzoruje uzgadnianie projektów aktów normatywnych nadesłanych przez członków Rady Ministrów w trybie uzgodnień międzyresortowych;
19) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad działalnością Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.