Wersja obowiązująca od 2020-02-06 do 2020-07-15 (DUMF2020.13 tekst jednolity)
1. W skład Zespołu wchodzą członkowie wskazani, po jednym, przez:
1) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2) ministra właściwego do spraw gospodarki;
3) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
3a) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;
4) Związek Banków Polskich.
2. Przewodniczącym Zespołu jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Wersja obowiązująca od 2020-02-06 do 2020-07-15 (DUMF2020.13 tekst jednolity)
1. W skład Zespołu wchodzą członkowie wskazani, po jednym, przez:
1) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2) ministra właściwego do spraw gospodarki;
3) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
3a) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;
4) Związek Banków Polskich.
2. Przewodniczącym Zespołu jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-03-28 do 2020-02-05
1. W skład Zespołu wchodzą członkowie wskazani, po jednym, przez:
1) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2) ministra właściwego do spraw gospodarki;
3) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
3a) [1] ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;
4) Związek Banków Polskich.
2. Przewodniczącym Zespołu jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
[1] § 3 ust. 1 pkt 3a dodany przez § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń lub gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych (Dz.U.M.F. poz. 29). Zmiana weszła w życie 28 marca 2019 r.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-03-20 do 2019-03-27
1. W skład Zespołu wchodzą członkowie wskazani, po jednym, przez:
1) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
2) ministra właściwego do spraw gospodarki;
3) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
4) Związek Banków Polskich.
2. Przewodniczącym Zespołu jest przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych.