Wersja obowiązująca od 2024-08-07 (Dz.U.2024.1198 tekst jednolity)
(uchylony)
Wersja obowiązująca od 2024-08-07 (Dz.U.2024.1198 tekst jednolity)
(uchylony)
Wersja archiwalna obowiązująca od 2023-02-24 do 2024-08-06 (Dz.U.2023.343 tekst jednolity)
(uchylony)
Wersja archiwalna obowiązująca od 2022-02-08 do 2023-02-23 (Dz.U.2022.318 tekst jednolity)
(uchylony)
Wersja archiwalna obowiązująca od 2021-03-08 do 2022-02-07 (Dz.U.2021.425 tekst jednolity)
(uchylony)
Wersja archiwalna obowiązująca od 2019-11-12 do 2021-03-07 (Dz.U.2019.2181 tekst jednolity)
(uchylony)
Wersja archiwalna obowiązująca od 2018-11-20 do 2019-11-11 (Dz.U.2018.2170 tekst jednolity)
(uchylony)
Wersja archiwalna obowiązująca od 2017-05-31 do 2018-11-19 (Dz.U.2017.1055 tekst jednolity)
(uchylony)
Wersja archiwalna obowiązująca od 2016-07-06 do 2016-12-31 (Dz.U.2016.981 tekst jednolity)
[Członek rady nadzorczej] Osobami wskazanymi przez Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki powstałej w drodze komercjalizacji nie mogą być osoby:
1) zatrudnione w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2) wchodzące w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań;
3) zatrudnione przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2015-05-29 do 2016-07-05 (Dz.U.2015.747 tekst jednolity)
[Członek rady nadzorczej] Osobami wskazanymi przez Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki powstałej w drodze komercjalizacji nie mogą być osoby:
1) zatrudnione w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2) wchodzące w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań;
3) zatrudnione przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2013-02-15 do 2015-05-28 (Dz.U.2013.216 tekst jednolity)
[Członek rady nadzorczej] Osobami wskazanymi przez Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki powstałej w drodze komercjalizacji nie mogą być osoby:
1) zatrudnione w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
2) wchodzące w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań;
3) zatrudnione przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę.
Wersja archiwalna obowiązująca od 2006-07-28 do 2013-02-14
[Członek rady nadzorczej] [11] Osobami wskazanymi przez Skarb Państwa lub inne państwowe osoby prawne do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki powstałej w drodze komercjalizacji nie mogą być osoby:
1) zatrudnione w biurach poselskich, senatorskich, poselsko-senatorskich lub biurach posłów do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzące w skład organów partii politycznych reprezentujących partie polityczne na zewnątrz oraz uprawnionych do zaciągania zobowiązań,
3) zatrudnione przez partie polityczne na podstawie umowy o pracę.
[11] Art. 15a dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 107, poz. 721). Zmiana weszła w życie 28 lipca 2006 r.