Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2011-03-14 do 2011-08-05
Wersja archiwalna od 2011-03-14 do 2011-08-05
archiwalny
ZARZĄDZENIE Nr 7 PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 9 marca 2011 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej
Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290) zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, w składzie określonym w załączniku do zarządzenia.
§ 2
Sprawy prowadzone przez komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, powołaną zarządzeniem nr 63 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 22 października 2009 r., przejmuje komisja, o której mowa w § 1.
§ 3
Traci moc zarządzenie nr 63 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 22 października 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej (Dz. Urz. UKE Nr 45, poz. 130).
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezes |
Anna Streżyńska |
Załącznik do zarządzenia nr 7 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 9 marca 2011 r. (poz. 25)
W skład komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej wchodzą:
1. Wiktor Sęga | - przewodniczący; |
2. Tadeusz Borzym | - zastępca przewodniczącego; |
3. Mariusz Busiło | - zastępca przewodniczącego; |
4. Grzegorz Doros | - zastępca przewodniczącego; |
5. Andrzej Grenewicz | - zastępca przewodniczącego; |
6. Gerard Halama | - zastępca przewodniczącego; |
7. Krzysztof Jakubowski | - zastępca przewodniczącego; |
8. Mirosław Kawecki | - zastępca przewodniczącego; |
9. Mirosława Kędra | - zastępca przewodniczącego; |
10. Marian Kornaszewski | - zastępca przewodniczącego; |
11. Waldemar Krassowski | - zastępca przewodniczącego; |
12. Marcin Krawczyk | - zastępca przewodniczącego; |
13. Janusz Krechowicz | - zastępca przewodniczącego; |
14. Grzegorz Lewandowski | - zastępca przewodniczącego; |
15. Michał Półtorak | - zastępca przewodniczącego; |
16. Zygmunt Słomiński | - zastępca przewodniczącego; |
17. Marek Stęchły | - zastępca przewodniczącego; |
18. Henryk Suligowski | - zastępca przewodniczącego; |
19. Czesław Śliwoniuk | - zastępca przewodniczącego; |
20. Artur Wojcieszek | - zastępca przewodniczącego; |
21. Janusz Kujawski | - zastępca przewodniczącego; |
22. Marcin Woźniak | - zastępca przewodniczącego; |
23. Władysław Zwierzchowski | - zastępca przewodniczącego; |
24. Ewa Filc | - sekretarz komisji; |
25. Marek Ambroziak | - członek; |
26. Jerzy Antczak | - członek; |
27. Piotr Araczewski | - członek; |
28. Adam Barabasz | - członek; |
29. Maciej Baran | - członek; |
30. Izabela Bartold | - członek; |
31. Krystyna Błaszczyk-Klimkiewicz | - członek; |
32. Ryszard Bober | - członek; |
33. Piotr Bojarski | - członek; |
34. Antonina Brożyna | - członek; |
35. Janina Buraczewska | - członek; |
36. Andrzej Burzyński | - członek; |
37. Ryszard Chochół | - członek; |
38. Władysław Cholewski | - członek; |
39. Jarosław Chomski | - członek; |
40. Jerzy Czajkowski | - członek; |
41. Elżbieta Derengowska | - członek; |
42. Sławomir Dudek | - członek; |
43. Jerzy Dzienisz | - członek; |
44. Zbigniew Fice | - członek; |
45. Jacek Fonrobert | - członek; |
46. Jan Gajda | - członek; |
47. Dariusz Garbaczewski | - członek; |
48. Krzysztof Gawęda | - członek; |
49. Hanna Giersz | - członek; |
50. Marian Goluzda | - członek; |
51. Jerzy Hreczycho | - członek; |
52. Piotr Kaczorek | - członek; |
53. Michał Kamieniec | - członek; |
54. Zbigniew Klaudel | - członek; |
55. Janusz Kłosiński | - członek; |
56. Zbigniew Kołodziej | - członek; |
57. Dariusz Kopania | - członek; |
58. Karol Korcz | - członek; |
59. Zbigniew Kornatko | - członek; |
60. Andrzej Kosiński | - członek; |
61. Maciej Kostrzewa | - członek; |
62. Krzysztof Krawczyk | - członek; |
63. Adam Kruk | - członek; |
64. Marek Krzemiński | - członek; |
65. Danuta Krzos | - członek; |
66. Alicja Krzymińska | - członek; |
67. Marek Leśniczy | - członek; |
68. Tomasz Łatuszyński | - członek; |
69. Ernest Maczugowski | - członek; |
70. Piotr Majzner | - członek; |
71. Janusz Morkowski | - członek; |
72. Arkadiusz Orszulak | - członek; |
73. Anna Othonos | - członek; |
74. Grzegorz Pańczyk | - członek; |
75. Tadeusz Pol | - członek; |
76. Marek Romańczuk | - członek; |
77. Dorota Rabczuk | - członek; |
78. Wiesław Salmonowicz | - członek; |
79. Ewa Sietiewieniec | - członek; |
80. Bożena Stańczak-Rydz | - członek; |
81. Joanna Stańska | - członek; |
82. Beata Struska | - członek; |
83. Andrzej Szargawiński | - członek; |
84. Krystyna Śliwka | - członek; |
85. Jan Wantuch | - członek; |
86. Lech Wcisłowski | - członek; |
87. Grzegorz Wilento | - członek; |
88. Barbara Wojciechowska | - członek; |
89. Piotr Wołejsza | - członek. |