Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2009-11-04 do 2011-03-14
Wersja archiwalna od 2009-11-04 do 2011-03-14
archiwalny
ZARZĄDZENIE Nr 63 PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej
Na podstawie § 13 ust. 1 pkt2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290) zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuje się komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, w składzie określonym w załączniku do zarządzenia.
§ 2
Sprawy prowadzone przez komisję egzaminacyjną do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej, powołaną zarządzeniem nr 19 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 sierpnia 2007 r., przejmuje komisja, o której mowa w § 1.
§ 3
Traci moc zarządzenie nr 19 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej (Dz. Urz. UKE Nr 25, poz. 108), zmienione zarządzeniem nr 27 z dnia 27 listopada 2007 r.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezes |
Anna Streżyńska |
Załącznik do zarządzenia nr 63 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
z dnia 22 października 2009 r. (poz. 130)
W SKŁAD KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DO SPRAW OPERATORÓW URZĄDZEŃ RADIOWYCH W SŁUŻBIE RADIOKOMUNIKACYJNEJ MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ WCHODZĄ:
1. | Wiktor Sęga | - przewodniczący; |
2. | Tadeusz Borzym | - zastępca przewodniczącego; |
3. | Mariusz Busiło | - zastępca przewodniczącego; |
4. | Grzegorz Doros | - zastępca przewodniczącego; |
5. | Andrzej Grenewicz | - zastępca przewodniczącego; |
6. | Gerard Halama | - zastępca przewodniczącego; |
7. | Krzysztof Jakubowski | - zastępca przewodniczącego; |
8. | Mirosław Kawecki | - zastępca przewodniczącego; |
9. | Mirosława Kędra | - zastępca przewodniczącego; |
10. | Marian Kornaszewski | - zastępca przewodniczącego; |
11. | Waldemar Krassowski | - zastępca przewodniczącego; |
12. | Marcin Krawczyk | - zastępca przewodniczącego; |
13. | Janusz Krechowicz | - zastępca przewodniczącego; |
14. | Grzegorz Lewandowski | - zastępca przewodniczącego; |
15. | Michał Półtorak | - zastępca przewodniczącego; |
16. | Zygmunt Słomiński | - zastępca przewodniczącego; |
17. | Marek Stęchły | - zastępca przewodniczącego; |
18. | Henryk Suligowski | - zastępca przewodniczącego; |
19. | Czesław Śliwoniuk | - zastępca przewodniczącego; |
20. | Artur Wojcieszek | - zastępca przewodniczącego; |
21. | Jacek Woźniak | - zastępca przewodniczącego; |
22. | Marcin Woźniak | - zastępca przewodniczącego; |
23. | Władysław Zwierzchowski | - zastępca przewodniczącego; |
24. | Ewa Filc | - sekretarz komisji; |
25. | Marek Ambroziak | - członek; |
26. | Jerzy Antczak | - członek; |
27. | Piotr Araczewski | - członek; |
28. | Maciej Baran | - członek; |
29. | Izabela Bartold | - członek; |
30. | Krystyna Błaszczyk-Klimkiewicz | - członek; |
31. | Ryszard Bober | - członek; |
32. | Piotr Bojarski | - członek; |
33. | Antonina Brożyna | - członek; |
34. | Janina Buraczewska | - członek; |
35. | Ryszard Chochoł | - członek; |
36. | Władysław Cholewski | - członek; |
37. | Jarosław Chomski | - członek; |
38. | Jerzy Czajkowski | - członek; |
39. | Elżbieta Derengowska | - członek; |
40. | Sławomir Dudek | - członek; |
41. | Jerzy Dzienisz | - członek; |
42. | Zbigniew Fice | - członek; |
43. | Jacek Fonrobert | - członek; |
44. | Jan Gajda | - członek; |
45. | Dariusz Garbaczewski | - członek; |
46. | Krzysztof Gawęda | - członek; |
47. | Hanna Giersz | - członek; |
48. | Marian Goluzda | - członek; |
49. | Jerzy Hreczycho | - członek; |
50. | Piotr Kaczorek | - członek; |
51. | Michał Kamieniec | - członek; |
52. | Zbigniew Klaudel | - członek; |
53. | Janusz Kłosiński | - członek; |
54. | Zbigniew Kołodziej | - członek; |
55. | Karol Korcz | - członek; |
56. | Zbigniew Kornatko | - członek; |
57. | Andrzej Kosiński | - członek; |
58. | Maciej Kostrzewa | - członek; |
59. | Krzysztof Krawczyk | - członek; |
60. | Adam Kruk | - członek; |
61. | Marek Krzemiński | - członek; |
62. | Danuta Krzos | - członek; |
63. | Alicja Krzymińska | - członek; |
64. | Janusz Kujawski | - członek; |
65. | Marek Leśniczy | - członek; |
66. | Janusz Lewczuk | - członek; |
67. | Tomasz Łatuszyński | - członek; |
68. | Ernest Maczugowski | - członek; |
69. | Piotr Majzner | - członek; |
70. | Janusz Morkowski | - członek; |
71. | Arkadiusz Orszulak | - członek; |
72. | Anna Othonos | - członek; |
73. | Grzegorz Pańczyk | - członek; |
74. | Tadeusz Pol | - członek; |
75. | Marek Romańczuk | - członek; |
76. | Dorota Rabczuk | - członek; |
77. | Wiesław Salmonowicz | - członek; |
78. | Ewa Sietiewieniec | - członek; |
79. | Joanna Stańska | - członek; |
80. | Beata Struska | - członek; |
81. | Andrzej Szargawiński | - członek; |
82. | Krystyna Śliwka | - członek; |
83. | Paweł Świąder | - członek; |
84. | Jan Wantuch | - członek; |
85. | Lech Wcisłowski | - członek; |
86. | Grzegorz Wilento | - członek; |
87. | Barbara Wojciechowska | - członek; |
88. | Piotr Wołejsza | - członek. |