Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2014-07-30 do 2015-01-25
Wersja archiwalna od 2014-07-30 do 2015-01-25
archiwalny
Alerty
DECYZJA RADY
z dnia 30 lipca 2014 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i czterech zastępców członków z Irlandii
(2014/515/UE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,
uwzględniając wniosek rządu Irlandii,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzje 2009/1014/UE (1) i 2010/29/UE (2) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r. W dniu 20 września 2011 r. na mocy decyzji Rady 2011/649/UE (3) Des HURLEY został mianowany członkiem, a Catherine YORE – zastępcą członka na okres do dnia 25 stycznia 2015 r.
(2) Cztery stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatu Gerry'ego BREENA, Constance HANNIFFY, Desa HURLEYA i Briana MEANEYA.
(3) Dwa stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatu Barneya STEELE'A i Catherine YORE.
(4) Dwa stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolnią się w związku z mianowaniem Marii BYRNE i Mary FREEHILL na członków Komitetu Regionów,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Następujące osoby zostają mianowane do Komitetu Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:
a) na stanowiska członków:
– Maria BYRNE, Councillor, Limerick City and County Council,
– Eamon DOOLEY, Councillor, Offaly County Council,
– Mary FREEHILL, Councillor, Dublin City Council,
– Neale RICHMOND, Councillor, Dun Laoghaire Rathdown County Council;
oraz
b) na stanowiska zastępców członków:
– Deirdre FORDE, Councillor, Cork County Council,
– Clifford KELLY, Councillor, Cavan County Council,
– Michael MURPHY, Councillor, Tipperary County Council,
– William PATON, Councillor, Carlow County Council.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.
Sporządzono w Brukseli dnia 30 lipca 2014 r.
| W imieniu Rady |
S. GOZI | |
Przewodniczący |
(1) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22.