Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2011-12-05 do 2015-01-25
Wersja archiwalna od 2011-12-05 do 2015-01-25
archiwalny
Alerty
DECYZJA RADY
z dnia 5 grudnia 2011 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków z Niderlandów i sześciu zastępców członków z Niderlandów
(2011/828/UE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,
uwzględniając wniosek rządu Niderlandów,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzję 2009/1014/UE (1) oraz decyzję 2010/29/UE (2) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.
(2) Sześć stanowisk członków Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Sipkego SWIERSTRY, Léona FRISSENA, Rinske KRUISINGI, Dicka BUURSINKA, Karli PEIJS oraz Lenie DWARSHUIS-VAN DE BEEK. Cztery stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatu René VAN DIESSENA, Sjoerda GALEMY, Martina JAGERA i Joopa BINNEKAMPA. Dwa stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolnią się w związku mianowaniem W.B.H.J. VAN DE DONKA i Co VERDAASA na członków Komitetu Regionów,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Następujące osoby zostają mianowane w Komitecie Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:
a) na stanowiska członków:
– A.E. (Anne) BLIEK-DE JONG, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Flevoland,
– dr J.C. (Co) VERDAAS, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Gelderland,
– P.G. (Piet) DE VEY MESTDAGH, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Groningen,
– prof. dr W.B.H.J. (Wim) VAN DE DONK, Commissaris van de Koningin (komisarz królowej) w prowincji Noord-Brabant,
– W.H. (Hester) MAIJ, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Overijssel,
– drs. R.E. (Ralph) DE VRIES, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Utrecht;
oraz
b) na stanowiska zastępców członków:
– H. (Henk) BRINK, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Drenthe,
– S.A.E. (Sietske) POEPJES, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Fryslân,
– drs. Th.J.F.M. (Theo) BOVENS, Commissaris van de Koningin (komisarz królowej) w prowincji Limburg,
– drs. E.M. (Elvira) SWEET, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Noord-Holland,
– drs. B.J. (Ben) DE REU, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Zeeland,
– drs. R.A.M. (Rogier) VAN DER SANDE, gedeputeerde (członek rady wykonawczej) w prowincji Zuid-Holland.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Sporządzono w Brukseli dnia 5 grudnia 2011 r.