Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2011-07-19 do 2015-01-25
Wersja archiwalna od 2011-07-19 do 2015-01-25
archiwalny
Alerty
DECYZJA RADY
z dnia 19 lipca 2011 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów dwóch członków i czterech zastępców członków ze Słowacji
(2011/451/UE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,
uwzględniając wniosek rządu Słowacji,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzje 2009/1014/UE (1) i 2010/29/UE (2) w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r.
(2) Dwa stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatu Andreja ĎURKOVSKÝ’EGO i Frantiska KNAPÍKA. Trzy stanowiska zastępców członków zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatów Jozefa PETUŠÍKA, Jana BLCHÁĆA i Rema CICUTTA. Jedno stanowisko zastępcy członka zwolniło się w związku z mianowaniem Milana FTÁĆNIKA członkiem Komitetu Regionów,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Następujące osoby zostają mianowane do Komitetu Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r.:
a) na stanowisko członka:
– Milan FTÁČNIK, Primátor hl. mesta Bratislava
– Richard RAŠI, Primátor mesta Košice
oraz
b) na stanowisko zastępcy członka:
– Jozef DVONČ, Primátor mesta Nitra
– Vladimír BAJAN, Starosta MČ Bratislava-Petralka
– Alexander SLAFKOVSKÝ, Primá tor mesta Liptovský Mikuláš
– Marek TURANSKÝ, Starosta obce Voderady.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Sporządzono w Brukseli dnia 19 lipca 2011 r.