Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2010-06-03 do 2015-01-25
Wersja archiwalna od 2010-06-03 do 2015-01-25
archiwalny
Alerty
DECYZJA RADY
z dnia 3 czerwca 2010 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów sześciu członków i czterech zastępców członków z Włoch
(2010/311/UE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 305,
uwzględniając propozycję rządu Włoch,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) W dniach 22 grudnia 2009 r. i 18 stycznia 2010 r. Rada przyjęła decyzje 2009/1014/UE i 2010/29/UE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2015 r. (1).
(2) Sześć stanowisk w Komitecie Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Agazia LOIERO, Antonia BASSOLINO, Massima PINESCHIEGO, Mercedes BRESSO, Claudia BURLANDO i Claudia MARTINIEGO. Trzy stanowiska zastępców członków zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatu Marii Giuseppiny MUZZARELLI, Sante ZUFFADY i Marii Rity LORENZETTI. Stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z mianowaniem Gianfranco VITAGLIANO na członka Komitetu Regionów,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Niniejszym mianuje się do Komitetu Regionów na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2015 r., następujące osoby:
a) na stanowiska członków:
— Giuseppe SCOPELLITI, Presidente Regione Calabria,
— Gianfranco VITAGLIANO, Assessore Regione Molise,
— Renata POLVERINI, Presidente Regione Lazio,
— Roberto COTA, Presidente Regione Piemonte,
— Mercedes BRESSO, Consigliere Regione Piemonte,
— Catiuscia MARINI, Presidente Regione Umbria;
oraz
b) na stanowiska zastępców członków:
— Simonetta SALIERA, Vice Presidente Regione Emilia Romagna,
— Paolo Valentini PUCCITELLI, Consigliere Regione Lombardia,
— Stefano CALDORO, Presidente Regione Campania,
— Enrico ROSSI, Presidente Regione Toscana.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.
Sporządzono w Luksemburgu dnia 3 czerwca 2010 r.
W imieniu Rady | |
A. PÉREZ RUBALCABA | |
Przewodniczący |
(1) Dz.U. L 348 z 29.12.2009, s. 22 i Dz.U. L 12 z 19.1.2010, s. 11.