Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2009-09-24 do 2010-01-25
Wersja archiwalna od 2009-09-24 do 2010-01-25
archiwalny
Alerty
DECYZJA RADY
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów czterech członków i siedmiu zastępców członków z Republiki Czeskiej
(2009/745/WE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,
uwzględniając wniosek rządu Republiki Czeskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1).
(2) Cztery stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatu Stanislava JURÁNKA, Josefa PAVLA, Evena TOŠENOVSKIEGO i Jana ZAHRADNÍKA. Siedem stanowisk zastępców członków Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu Petra BENDLA, Pavla HORÁKA, Miloša VYSTRČILA, Rostislava VŠETEČKI, Jiřiego ŠULCA, Petra SKOKANA i Petra ZIMMERMANNA,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
Następujące osoby zostają mianowane do Komitetu Regionów na okres pozostający do końca obecnej kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.:
a) na stanowiska członków:
— Stanislav EICHLER, naczelnik kraju libereckiego,
— Josef NOVOTNÝ, naczelnik kraju karlowarskiego,
— Jaroslav PALAS, naczelnik kraju morawsko-śląskiego,
— Jiří ZIMOLA, naczelnik kraju południowoczeskiego;
oraz
b) na stanowiska zastępców członków:
— Radko MARTÍNEK, naczelnik kraju pardubickiego,
— Martin TESAŘÍK, naczelnik kraju ołomunieckiego,
— David RATH, naczelnik kraju środkowoczeskiego,
— Jiří BĚHOUNEK, naczelnik kraju Wysoczyzna,
— Milada EMMEROVÁ, naczelnik kraju pilzneńskiego,
— Stanislav MIŠÁK, naczelnik kraju zlińskiego,
— Lubomír FRANC, naczelnik kraju hradeckiego.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.
Sporządzono w Brukseli dnia 24 września 2009 r.