Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2007-09-18 do 2010-01-25
Wersja archiwalna od 2007-09-18 do 2010-01-25
archiwalny
Alerty
DECYZJA RADY
z dnia 18 września 2007 r.
w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Finlandii
(2007/618/WE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,
uwzględniając propozycję rządu Finlandii,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1).
(2) W następstwie wygaśnięcia mandatu pana Jyrkiego MYLLYVIRTY zwolniło się stanowisko członka Komitetu Regionów. W następstwie wygaśnięcia mandatu pani Irmy PEIPONEN zwolniło się stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
Niniejszym następujące osoby zostają mianowane na okres pozostający do końca kadencji, to znaczy do dnia 25 stycznia 2010 r.:
a) na stanowisko członka Komitetu Regionów:
- pan Jyrki MYLLYVIRTA, burmistrz Lahti (zmiana mandatu);
b) na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów:
- pani Irja SOKKA, członek Rady Miejskiej Kuopio.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.
Sporządzono w Brukseli, dnia 18 września 2007 r.