Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2007-01-01 do 2010-09-20
Wersja archiwalna od 2007-01-01 do 2010-09-20
archiwalny
Alerty
DECYZJA RADY
z dnia 1 stycznia 2007 r.
w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Bułgarii i Rumunii
(2007/3/WE, Euratom)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 259,
uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 167,
uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 12 i 48,
uwzględniając propozycje rządów Republiki Bułgarii i Rumunii,
uwzględniając opinię Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Decyzjami Rady: 2006/524/WE, Euratom (1), 2006/651/WE, Euratom (2) i 2006/703/WE (3) mianowani zostali członkowie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres od dnia 21 września 2006 r. do dnia 20 września 2010 r.
(2) W następstwie przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej należy uzupełnić skład Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, mianując dwudziestu siedmiu członków reprezentujących różne gospodarcze i społeczne grupy społeczeństwa obywatelskiego,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
Osoby, których nazwiska oraz funkcje wymienione są w wykazach załączonych do niniejszej decyzji, zostają mianowane członkami Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na okres do dnia 20 września 2010 r.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.
Niniejszą decyzję stosuje się od 1 stycznia 2007 r.
Sporządzono w Brukseli, dnia 1 stycznia 2007 r.
W imieniu Rady |
F.-W. STEINMEIER |
Przewodniczący |
|
(1) Dz.U. L 207 z 28.7.2006, str. 30.
ZAŁĄCZNIK
REPUBLIKA BUŁGARII
Pani Milena ANGELOVA
Executive Director of the Bulgarian Industrial Capital Association
Prof. Nansen BEHAR, PhD
Member of the Managing Board of the Union for Private Economic Enterprise
Pan Bojidar DANEV
Chairman of the Bulgarian Industrial Association
Pan Plamen DIMITROV
Vice President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria
Pan Liubomir HADJIYSKI
Deputy Chairman of the Economic Commission at the Bulgarian Union of Private Entrepreneurs „Vuzrazdane”
Dr. Jeliazko HRISTOV
President of the Confederation of Independent Trade Unions in Bulgaria
Pan Dimitar MANOLOV
Vice President of the Confederation of Labour „Podkrepa”
Pan Veselin MITOV
Head of the International Policy Department of the Confederation of Labour „Podkrepa”
Pani Donka SOKOLOVA
Representative of the Democratic Union of Women
Pani Ludmilla TODOROVA
Representative of the Bulgarian Farmers Association
Pani Andriana TOSHEVA
Executive Director of the Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria
Pan Plamen ZAHARIEV
Representative of the National Council of and for People with Disabilities
RUMUNIA
Pani Lavinia ANDREI
Président,
Fondation Terra Mileniul IU
Pani Ana BONTEA
Directrice du Département Juridique et Dialogue Social,
Conseil National des Petites et Moyennes Entreprises Privées de Roumanie
Pan Petru Sarin DANDEA
Vice-président,
Confédération Nationale Syndicale „CartelALFA”
Pan Dumitru FORNEA
Chef du Département Relations Internationales,
Confédération Syndicale Nationale MERIDIAN
Pan Minel IVASCU
Vice-président,
Bloc National Syndical
Pan Eugen LUCAN Président, Association Angel
Pan Mihai MANOLIU
Secrétaire Général,
Alliance des Confédérations Patronales de Roumanie
Pan Radu NICOSEVICI
Président,
Association Academia de Advocacy
Pan Marius Eugen OPRAN
Président Exécutif,
Union Générale des Industriels de Roumanie - 1903(UGIR - 1903)
Pan Cristian PARVULESCU
Président,
Association Pro Democratia
Pan Marius PETCU
Président,
Confédération Nationale des Syndicats Libres de Roumanie - FRATIA
Pan Aurel Laurentiu PLOSCEANU
Vice-président,
Association Roumaine des Entrepreneurs de Bâtiments
Pan Sabin RUSU
Secrétaire Général,
Confédération des Syndicats Démocratiques de Roumanie
Pan Ionut SIBIAN
Directeur exécutif,
Fondation pour le Développement de la Société Civile
Pan Stefan VARFALVI
Président,
Association Permanente UGIR