Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2006-12-05 do 2007-12-31
Wersja archiwalna od 2006-12-05 do 2007-12-31
archiwalny
Alerty
DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUPM/1/2006
z dnia 5 grudnia 2006 r.
przedłużająca mandat Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)
(2006/979/WPZiB)
KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,
uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci,
uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/824/WPZiB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH) (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1) Artykuł 9 ust. 1 wspólnego działania 2005/824/WPZiB stanowi, że Rada upoważnia Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa do podejmowania stosownych decyzji zgodnie z art. 25 Traktatu, w tym decyzji o mianowaniu Szefa Misji/Komendanta Policji.
(2) W dniu 25 listopada 2005 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa przyjął decyzję EUPM/2/2005 dotyczącą mianowania generała brygady Vincenzo COPPOLI na stanowisko Szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (2).
(3) Decyzja ta wygasa w dniu 31 grudnia 2006 r.
(4) Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel zaproponował przedłużenie mandatu generała brygady Vincenzo COPPOLI jako Szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie na czas trwania misji.
(5) Mandat Szefa Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie powinien zostać zatem przedłużony do dnia 31 grudnia 2007 r.,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
Niniejszym przedłuża się do dnia 31 grudnia 2007 r. mandat generała brygady Vincenzo COPPOLI jako Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH).
Artykuł 2
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.
Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2007 r.
Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2006 r.
W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa |
T. TANNER |
Przewodniczący |
|