Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2006-04-25 do 2010-01-25
Wersja archiwalna od 2006-04-25 do 2010-01-25
archiwalny
Alerty
DECYZJA RADY
z dnia 25 kwietnia 2006 r.
w sprawie mianowania dwóch członków oraz dwóch zastępców członków z Czech do Komitetu Regionów
(2006/332/WE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając propozycję rządu Republiki Czeskiej, a także mając na uwadze, co następuje:
(1) W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1).
(2) Jedno stanowisko członka Komitetu Regionów zwolniło się w związku z wygaśnięciem mandatu pana Frantiska DOHNALA. Inne stanowisko członka zwolniło się w związku z rezygnacją pana Martina TESAŘÍKA. Jedno stanowisko zastępcy członka zwolni się w związku z mianowaniem na stanowisko członka pana Stanislava JURÁNKA, będącego obecnie zastępcą członka. Inne stanowisko zastępcy członka zwolni się w związku z mianowaniem na stanowisko członka pana Petra OSVALDA, będącego obecnie zastępcą członka,
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
Niniejszym mianuje się następujące osoby do Komitetu Regionów:
a) na stanowisko członka:
- pan Stanislav JURÁNEK, Przewoniczący Rady Regionu Jihomoravský kraj, na miejsce pana Frantiska DOHNALA,
- pan Petr OSVALD, Członek Rady Miasta Plzeň, Plzeňský kraj, na miejsce pana Martina TESAŘÍKA;
b) na stanowisko zastępcy członka:
- pan Miloš VYSTRČIL, Przewodniczący Rady Regionu Vysočina kraj, na miejsce pana Stanislava JURÁNKA,
- pan Martin TESAŘÍK, Prezydent Miasta Olomouc, Olomoucký kraj, na miejsce pana Petra OSVALDA;
na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 kwietnia 2006 r.