Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2006-04-10 do 2010-01-25
Wersja archiwalna od 2006-04-10 do 2010-01-25
archiwalny
Alerty
DECYZJA RADY
z dnia 10 kwietnia 2006 r.
w sprawie mianowania trzech członków i trzech zastępców członków ze Słowacji do Komitetu Regionów
(2006/309/WE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając wniosek rządu Słowacji, a także mając na uwadze, co następuje:
(1) W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1).
(2) Trzy stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatu panów BAUERA, MARČOKA i TARČÁKA (członków). Trzy stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatu panów ŠTEFANCA i TOMEČKA oraz pani DEMETEROVEJ (zastępców członków),
STANOWI, CO NASTĘPUJE:
Artykuł 1
Następujące osoby zostają niniejszym mianowane do Komitetu Regionów:
a) na stanowisko członka:
- pan Juraj BLANÁR, przewodniczący okręgu samorządowego Žilina,
- pan Milan MURGAŠ, przewodniczący okręgu samorządowego Banská Bystrica,
- pan Zdenko TREBUL'A, przewodniczący okręgu samorządowego Košice;
b) na stanowisko zastępcy członka:
- pan Pavol SEDLÁČEK, przewodniczący okręgu samorządowego Trencin,
- pan Vladimír BAJAN, przewodniczący okręgu samorządowego Bratislava,
- pan Tibor MIKUŠ, przewodniczący okręgu samorządowego Trnava; na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia 10 kwietnia 2006 r.