Akt prawny
archiwalny
Wersja archiwalna od 2020-10-13 do 2020-12-31
Wersja archiwalna od 2020-10-13 do 2020-12-31
archiwalny
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli
(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 1765) Pokaż wszystkie zmiany
Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1857 oraz z 2019 r. poz. 492, 1655 i 1798) zarządza się, co następuje:
§ 1.[Zakres regulacji] Ustala się:
1) wykaz podmiotów podlegających ochronie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji;
2) organ kontroli właściwy dla każdego z podmiotów ujętych w wykazie, o którym mowa w pkt 1.
§ 2.[Wykaz podmiotów podlegających ochronie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o kontroli niektórych inwestycji oraz wskazanie organów kontroli właściwych dla każdego z tych podmiotów] Wykaz podmiotów, o którym mowa w § 1 pkt 1, wraz ze wskazaniem organów kontroli, o których mowa w § 1 pkt 2, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 3.[Utrata mocy] Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.
§ 4.[Wejście w życie] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2019 r. (poz. 2501)
WYKAZ PODMIOTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE ORAZ WŁAŚCIWYCH DLA NICH ORGANÓW KONTROLI [1]
Lp. | Podmiot podlegający ochronie | Organ kontroli |
1 | Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe „Telesystem-Mesko” sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczowie (numer KRS: 0000096130) | Minister Obrony Narodowej |
2 | Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000716108) | minister właściwy do spraw aktywów państwowych |
3 | Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie (numer KRS: 0000075450) | minister właściwy do spraw aktywów państwowych |
4 | HAWE TELEKOM sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000108425) | minister właściwy do spraw aktywów państwowych |
5 | innogy Stoen Operator sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000270640) | minister właściwy do spraw aktywów państwowych |
6 | KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie (numer KRS: 0000023302) | minister właściwy do spraw aktywów państwowych |
7 | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (numer KRS: 0000028860) | minister właściwy do spraw aktywów państwowych |
8 | PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000322634) | minister właściwy do spraw aktywów państwowych |
9 | Tauron Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (numer KRS: 0000271562) | minister właściwy do spraw aktywów państwowych |
10 | TK Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (numer KRS: 0000024788) | minister właściwy do spraw aktywów państwowych |
[1] Załącznik w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli (Dz.U. poz. 1765). Zmiana weszła w życie 13 października 2020 r.